datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 25.06.2013 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
ČT 11.07.2013 | 2349 | 84 | 8 | Škoda | |
ST 28.08.2013 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
ČT 05.09.2013 | 2349 | 84 | 8 | Beykov | |
PO 07.10.2013 | 2349 | 84 | 8 | Radek Havlík | |
ST 16.10.2013 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
ST 23.10.2013 | 2349 | 84 | 8 | Radek Havlík | |
ČT 31.10.2013 | 2349 | 84 | 8 | Škoda | |
ÚT 14.01.2014 | 2349 | 84 | 8 | Radek Havlík | |
ST 22.01.2014 | 2349 | 84 | 8 | viktor1 | |
ČT 30.01.2014 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
ST 05.02.2014 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
PÁ 07.02.2014 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
PO 03.03.2014 | 2349 | 84 | 8 | Škoda | |
ÚT 11.03.2014 | 2349 | 84 | 8 | Viktor | |
ÚT 25.03.2014 | 2349 | 84 | 8 | viktor1 | |
ČT 27.03.2014 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
ÚT 12.08.2014 | 2349 | 84 | 8 | Škoda | |
PO 29.09.2014 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
ÚT 17.05.2016 | 2349 | 84 | 8 | po výměně | Tom S. |
ST 22.06.2016 | 2349 | 84 | 8 | servac | |
PO 13.09.2010 | 2349 | 84 | 10 | Radek Havlík | |
ST 29.09.2010 | 2349 | 84 | 10 | Miky Jirik |
|
ČT 07.10.2010 | 2349 | 84 | 10 | Radek Havlík | |
PO 16.01.2017 | 2349 | 84 | 10 | Tom S. | |
ST 15.02.2017 | 2349 | 84 | 10 | viktor1 | |
ÚT 21.03.2017 | 2349 | 84 | 10 | hd.mart | |
ČT 14.12.2017 | 2349 | 84 | 10 | odd | |
ÚT 01.09.2015 | 2349 | 84 | 16 | Škoda | |
ÚT 01.07.2008 | 2349 | 91 | 2 | noc z 1.7.2008 na 2.7.2008 | Radek Havlík |
ST 08.06.2016 | 2349 | 91 | 2 | noc 8.6.2016/9.6.2016 | Renek |
SO 25.08.2012 | 2349 | 91 | 4 | noc 25.8.2012/26.8.2012 | IvanM |
SO 07.09.2013 | 2349 | 91 | 4 | noc 7.9.2013/8.9.2013, po výměně (0:50 zast. Tylova) | IvanM |
PO 05.05.2014 | 2349 | 91 | 4 | noc 5.5.2014/6.5.2014 | hd.mart |
SO 19.08.2017 | 2349 | 91 | 4 | noc 19.8.2017/20.8.2017, po výměně | viktor1 |
PO 25.09.2017 | 2349 | 91 | 4 | noc 25.9.2017/26.9.2017 | Dominno |
ČT 28.09.2017 | 2349 | 91 | 4 | noc 28.9.2017/29.9.2017 | Dominno |
ÚT 05.12.2017 | 2349 | 91 | 4 | noc 5.12.2017/6.12.2017 | Lukáš S. |
PO 22.01.2018 | 2349 | 91 | 4 | noc 22.1.2018/23.1.2018 | Lukáš S. |
ST 07.02.2018 | 2349 | 91 | 4 | noc 7.2.2018/8.2.2018, po výměně | viktor1 |
ST 05.08.2009 | 2349 | 91 | 8 | noc 5.8.2009/6.8.2009 | Radek Havlík |
SO 19.10.2013 | 2349 | 91 | 8 | noc 19.10.2013/20.10.2013 | Škoda |
PÁ 28.02.2014 | 2349 | 91 | 8 | noc 28.2.2014/1.3.2014 | Lukáš S. |
NE 29.09.2013 | 2349 | 91 | 10 | noc 29.9.2013/30.9.2013 | hd.mart |
ČT 17.04.2014 | 2349 | 91 | 10 | noc 17.4.2014/18.4.2014 | Škoda |
ČT 04.09.2014 | 2349 | 92 | 2 | noc 4.9.2014/5.9.2014 | hd.mart |
PO 20.10.2008 | 2349 | 92 | 6 | noc z 20.10.2008 na 21.10.2008 | Radek Havlík |
PÁ 06.03.2009 | 2349 | 92 | 6 | noc 6.3.2009/7.3.2009 | Radek Havlík |
ČT 16.06.2011 | 2349 | 93 | 18 | noc 16.6.2011/17.6.2011 | Radek Havlík |
SO 07.01.2012 | 2349 | 98 | 4 | noc 7.1.2012/8.1.2012 | Strejda55 |
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, chrysalis, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut, Zdenek99.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.